BARBORA POKORNÁ MATYÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2023 |
Adresa: |
68301, 23956321, Brno-venkov, Kovalovice, Kovalovice, 109, č.p. 109, 68301 Kovalovice |
|
BARBORA ŽÁKOVÁ MATYÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
63500, 25658816, Brno-město, Brno, Kníničky, U luhu, 221, 29 |
|
BARBORA POKORNÁ MATYÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2023
|
jednatel |
20.09.2023 |
Adresa: |
66407, 25546406, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Hostěnická, 661, Hostěnická 661, 66407 Pozořice |
|
BARBORA MATYÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
jednatel |
22.04.2023 |
Adresa: |
66407, 25546406, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Hostěnická, 661, Hostěnická 661, 66407 Pozořice |
|
BARBORA ŽÁKOVÁ MATYÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2023
|
jednatel |
14.04.2023 |
Adresa: |
66407, 25546406, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Hostěnická, 661, Hostěnická 661, 66407 Pozořice |
|
JAKUB ŽÁK
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
62500, 19562373, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Sevastopolská, 341, 11 |
|
JAKUB ŽÁK
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
62500, 19562373, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Sevastopolská, 341, 11, Sevastopolská 341/11, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
BARBORA ŽÁKOVÁ MATYÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2023
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
63500, 25658816, Brno-město, Brno, Kníničky, U luhu, 221, 29, U luhu 221/29, Kníničky, 63500 Brno |
|