Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Lhotka Living a.s. |
ICO: | 08151431 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21726281, Praha, Staré Město, Anežská, 986, 10, Anežská 986/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 09.05.2019 |
Předmět podnikání: |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správa vlastního majetku
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. Gabriela Hyklová | Aktivní | člen dozorčí rady | 05.05.2021 |
|
|||
JIŘÍ KOHOUT | Aktivní | předseda dozorčí rady | 05.05.2021 |
|
|||
Mgr. STANISLAV ŽIDEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 05.05.2021 |
|
|||
Mgr. Gabriela Hyklová | Aktivní | člen dozorčí rady | 05.05.2021 |
|
|||
JIŘÍ KOHOUT | Aktivní | předseda dozorčí rady | 05.05.2021 |
|
|||
Mgr. STANISLAV ŽIDEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 05.05.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETER FOGLAR | Neaktivní od 01.01.2021 | statutární ředitel | 09.05.2019 |
|
|||
PETER FOGLAR | Neaktivní od 01.01.2021 | statutární ředitel | 09.05.2019 |
|
Registrační číslo Lhotka Living a.s. je 08151431.
Registrační adresa Lhotka Living a.s. je 11000, 21726281, Praha, Staré Město, Anežská, 986, 10, Anežská 986/10, Staré Město, 11000 Praha 1.
Lhotka Living a.s. byla založena 09.05.2019.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. Gabriela Hyklová, JIŘÍ KOHOUT, Mgr. STANISLAV ŽIDEK, Mgr. Gabriela Hyklová, JIŘÍ KOHOUT, Mgr. STANISLAV ŽIDEK.