Bc. EVA MUCHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.07.2022 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453 |
|
Ing. JAN FIKRLE
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.07.2022 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453 |
|
Bc. EVA MUCHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.07.2022 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453, Modřínová 453, Nové Město, 67401 Třebíč |
|
Ing. JAN FIKRLE
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.07.2022 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453, Modřínová 453, Nové Město, 67401 Třebíč |
|
Bc. EVA MUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2022
|
Předseda výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453 |
|
Bc. EVA MUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2022
|
Předseda výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453, Modřínová 453, Nové Město, 67401 Třebíč |
|
Ing. JAN FIKRLE
|
Neaktivní
od 23.07.2022
|
Místopředseda výboru |
19.09.2019 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453 |
|
Ing. JAN FIKRLE
|
Neaktivní
od 23.07.2022
|
Místopředseda výboru |
19.09.2019 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453, Modřínová 453, Nové Město, 67401 Třebíč |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 23.07.2022
|
Člen výboru |
12.06.2019 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453 |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 23.07.2022
|
Člen výboru |
12.06.2019 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453, Modřínová 453, Nové Město, 67401 Třebíč |
|
Bc. EVA FIKROVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
Předseda výboru |
01.06.2019 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453 |
|
Bc. EVA FIKROVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
Předseda výboru |
01.06.2019 |
Adresa: |
67401, 79308481, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 453, Modřínová 453, Nové Město, 67401 Třebíč |
|
Bc. EVA FIKROVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
Předseda výboru |
27.05.2019 |
Adresa: |
67575, 18682871, Třebíč, Popůvky, Popůvky, 22 |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
Člen výboru |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18782892, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Hartmannova, 1145, 104 |
|
Ing. JAN FIKRLE
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
Místopředseda výboru |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18774857, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Šafaříkova, 323, 17 |
|
Bc. EVA FIKROVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
Předseda výboru |
27.05.2019 |
Adresa: |
67575, 18682871, Třebíč, Popůvky, Popůvky, 22, č.p. 22, 67575 Popůvky |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
Člen výboru |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18782892, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Hartmannova, 1145, 104, Hartmannova 1145/104, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. Jan Fikrle
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
Místopředseda výboru |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18774857, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Šafaříkova, 323, 17, Šafaříkova 323/17, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|