ZDENĚK PALATKA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.12.2023 |
Adresa: |
47124, 16606302, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň I, Smetanova, 545, Smetanova 545, Mimoň I, 47124 Mimoň |
|
JAN MARCEL JANÁS
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2023 |
Adresa: |
61800, 19340702, Brno-město, Brno, Černovice, Mírová, 20, 4 |
|
JAN MARCEL JANÁS
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
jednatel |
09.02.2023 |
Adresa: |
61800, 19340702, Brno-město, Brno, Černovice, Mírová, 20, 4, Mírová 20/4, Černovice, 61800 Brno |
|
JAN MARCEL SVOBODA
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
61800, 19340702, Brno-město, Brno, Černovice, Mírová, 20, 4 |
|
JAN MARCEL SVOBODA
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
61800, 19340702, Brno-město, Brno, Černovice, Mírová, 20, 4, Mírová 20/4, Černovice, 61800 Brno |
|
JAN SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.01.2023
|
jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
61800, 19340702, Brno-město, Brno, Černovice, Mírová, 20, 4 |
|
JAN SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.01.2023
|
jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
61800, 19340702, Brno-město, Brno, Černovice, Mírová, 20, 4, Mírová 20/4, Černovice, 61800 Brno |
|