HONG-CHANG HUANG
|
Aktivní
|
jednatel A |
28.11.2019 |
Adresa: |
11000, 21720657, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Havelská, 499, 27 |
|
DAVID HUF
|
Aktivní
|
jednatel B |
28.11.2019 |
Adresa: |
25101, 27282317, Praha-východ, Tehov, Tehov, Na Hačálce, 199 |
|
HONG-CHANG HUANG
|
Neaktivní
od 03.07.2024
|
jednatel |
23.06.2023 |
Adresa: |
11000, 21720657, Praha, Staré Město, Havelská, 499, 27, Havelská 499/27, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
HONG-CHANG HUANG
|
Neaktivní
od 23.06.2023
|
jednatel A |
28.11.2019 |
Adresa: |
11000, 21720657, Praha, Staré Město, Havelská, 499, 27, Havelská 499/27, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
DAVID HUF
|
Neaktivní
od 23.06.2023
|
jednatel B |
28.11.2019 |
Adresa: |
25101, 27282317, Praha-východ, Tehov, Tehov, Na Hačálce, 199, Na Hačálce 199, 25101 Tehov |
|
HONG-CHANG HUANG
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
jednatel |
18.06.2019 |
Adresa: |
11000, 21720657, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Havelská, 499, 27 |
|
HONG-CHANG HUANG
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
jednatel |
18.06.2019 |
Adresa: |
11000, 21720657, Praha, Staré Město, Havelská, 499, 27, Havelská 499/27, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|