JIŘÍ HUPTYCH
|
Aktivní
|
Člen představenstva typu A |
10.05.2023 |
Adresa: |
14100, 21830126, Praha, Chodov, Nad pahorkem, 377, 26, Nad pahorkem 377/26, Chodov, 14100 Praha 4 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
Předseda představenstva - člen představenstva typu A |
28.02.2020 |
Adresa: |
25168, 25891952, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 210 |
|
RADEK MATĚJKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva typu A |
28.02.2020 |
Adresa: |
10000, 22614605, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Kounická, 1277, 44 |
|
PETR PUJMAN
|
Aktivní
|
Člen představenstva typu B |
28.02.2020 |
Adresa: |
16000, 22286799, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45 |
|
PATRIK SKÁLA
|
Aktivní
|
Člen představenstva typu B |
28.02.2020 |
Adresa: |
18200, 22390529, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na dílcích, 1826, 19 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
Předseda představenstva - člen představenstva typu A |
28.02.2020 |
Adresa: |
25168, 25891952, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 210, č.p. 210, 25168 Kostelec u Křížků |
|
PETR PUJMAN
|
Aktivní
|
Člen představenstva typu B |
28.02.2020 |
Adresa: |
16000, 22286799, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45, Půlkruhová 266/45, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Patrik Skála
|
Aktivní
|
Člen představenstva typu B |
28.02.2020 |
Adresa: |
18200, 22390529, Praha, Libeň, Na dílcích, 1826, 19, Na dílcích 1826/19, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing PETR PLESKAČ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
Člen představenstva typu B |
07.10.2021 |
Adresa: |
25082, 25581830, Praha-východ, Horoušany, Horoušánky, Za humny, 205 |
|
Ing PETR PLESKAČ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
Člen představenstva typu B |
07.10.2021 |
Adresa: |
25082, 25581830, Praha-východ, Horoušany, Horoušánky, Za humny, 205, Za humny 205, Horoušánky, 25082 Horoušany |
|
RADEK MATĚJKA
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
Člen představenstva typu A |
28.02.2020 |
Adresa: |
10000, 22614605, Praha, Strašnice, Kounická, 1277, 44, Kounická 1277/44, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
předseda představenstva |
19.06.2019 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363 |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
předseda představenstva |
19.06.2019 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363, Kryblická 363, Kryblice, 54101 Trutnov |
|