JAKUB ŠULTA
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
11.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22099883, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, U Blaženky, 2257, 17 |
|
JAKUB ŠULTA
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
11.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22099883, Praha, Smíchov, U Blaženky, 2257, 17, U Blaženky 2257/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAKUB ŠULTA
|
Neaktivní
od 11.07.2020
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
43003, 23504412, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Husova, 2284, 32 |
|
JAKUB ŠULTA
|
Neaktivní
od 11.07.2020
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
43003, 23504412, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Husova, 2284, 32, Husova 2284/32, 43003 Chomutov |
|
ONDŘEJ KRAJÍČEK
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
Jednatel |
26.09.2019 |
Adresa: |
10100, 22664025, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 802, 48 |
|
ONDŘEJ KRAJÍČEK
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
Jednatel |
26.09.2019 |
Adresa: |
10100, 22664025, Praha, Vršovice, Vršovická, 802, 48, Vršovická 802/48, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. PAVEL BÍLEK
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
51741, 9733434, Rychnov nad Kněžnou, Vrbice, Vrbice, 41 |
|
Ing. ZDENĚK BÍLEK
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
51741, 9742484, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Tůmova, 675 |
|
Ing. PAVEL BÍLEK
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
51741, 9733434, Rychnov nad Kněžnou, Vrbice, Vrbice, 41, č.p. 41, 51741 Vrbice |
|
Ing. ZDENĚK BÍLEK
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
51741, 9742484, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Tůmova, 675, Tůmova 675, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Ing. VERONIKA ZIMOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
18200, 22381830, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 912, 16 |
|
Ing. VERONIKA ZIMOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
18200, 22381830, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 912, 16, S. K. Neumanna 912/16, Libeň, 18200 Praha 8 |
|