JAKUB KOTAS
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
58601, 25100998, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Dusíkova, 4830, 18 |
|
JAKUB KOTAS
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
58601, 25100998, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Dusíkova, 4830, 18, Dusíkova 4830/18, 58601 Jihlava |
|
Ing. KAROLÍNA KRUK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
Jednatel |
08.08.2020 |
Adresa: |
10100, 22663681, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Minská, 775, 4 |
|
Ing. KAROLÍNA KRUK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
Jednatel |
08.08.2020 |
Adresa: |
10100, 22663681, Praha, Vršovice, Minská, 775, 4, Minská 775/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. KAROLÍNA FESTOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2020
|
Jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
10100, 22663681, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Minská, 775, 4 |
|
Ing. KAROLÍNA FESTOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2020
|
Jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
10100, 22663681, Praha, Vršovice, Minská, 775, 4, Minská 775/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. KAROLÍNA FESTOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
15800, 22741623, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Volutová, 2524, 12 |
|
Ing. KAROLÍNA FESTOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
15800, 22741623, Praha, Stodůlky, Volutová, 2524, 12, Volutová 2524/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|