DUŠAN BERKA
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
20.03.2024 |
Adresa: |
73532, 14243351, Karviná, Rychvald, Rychvald, Středová, 1522, Středová 1522, 73532 Rychvald |
|
DUŠAN BERKA
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
24.09.2022 |
Adresa: |
73601, 24898198, Karviná, Havířov, Město, Fibichova, 218, 3 |
|
DUŠAN BERKA
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
Předseda spolku |
24.09.2022 |
Adresa: |
73601, 24898198, Karviná, Havířov, Město, Fibichova, 218, 3, Fibichova 218/3, Město, 73601 Havířov |
|
DUŠAN BERKA
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
Předseda spolku |
01.07.2020 |
Adresa: |
71000, 3206068, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská, 138, 35 |
|
DUŠAN BERKA
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
Předseda spolku |
01.07.2020 |
Adresa: |
71000, 3206068, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská, 138, 35, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
DUŠAN BERKA
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
Předseda spolku |
19.07.2019 |
Adresa: |
71300, 3141471, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Vrbická, 156, 66 |
|
DUŠAN BERKA
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
Předseda spolku |
19.07.2019 |
Adresa: |
71300, 3141471, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Vrbická, 156, 66, Vrbická 156/66, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|