Ing. DANIEL JINEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2024 |
Adresa: |
10700, 26132168, Praha, Dubeč, Na ovčáckém, 1648, 9, Na ovčáckém 1648/9, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. DANIEL JINEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.11.2022 |
Adresa: |
10200, 26044293, Praha, Štěrboholy, Andersenova, 398, 12 |
|
MICHAL ZÝKA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
25165, 20831811, Praha-východ, Zvánovice, Zvánovice, Mírové nám., 25 |
|
MICHAL ZÝKA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
25165, 20831811, Praha-východ, Zvánovice, Zvánovice, Mírové nám., 25, Mírové nám. 25, 25165 Zvánovice |
|
Ing. DANIEL JINEK
|
Neaktivní
od 12.06.2024
|
Jednatel |
28.11.2022 |
Adresa: |
10200, 26044293, Praha, Štěrboholy, Andersenova, 398, 12, Andersenova 398/12, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Ing. EDUARD KUBELKA
|
Neaktivní
od 28.11.2022
|
jednatel |
15.03.2021 |
Adresa: |
14900, 21814457, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Pacajevova, 52, 4 |
|
Ing. EDUARD KUBELKA
|
Neaktivní
od 28.11.2022
|
jednatel |
15.03.2021 |
Adresa: |
14900, 21814457, Praha, Háje, Pacajevova, 52, 4, Pacajevova 52/4, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MARTIN KUBŮ
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
10700, 27469999, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Nad mlýnským potokem, 640, 10 |
|
MARTIN KUBŮ
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
10700, 27469999, Praha, Dubeč, Nad mlýnským potokem, 640, 10, Nad mlýnským potokem 640/10, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|