ing. PETR HAVRÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.05.2024 |
Adresa: |
39001, 19810750, Tábor, Tábor, Tábor, Tismenická, 1527, 6, Tismenická 1527/6, 39001 Tábor |
|
ALEXANDR GAŽI
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2021 |
Adresa: |
25264, 25975013, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Emy Destinnové, 873 |
|
ALEXANDR GAŽI
|
Neaktivní
od 28.05.2024
|
jednatel |
08.04.2023 |
Adresa: |
36251, 12026808, Karlovy Vary, Jáchymov, Jáchymov, Lipnická, 753, Lipnická 753, 36251 Jáchymov |
|
Alexandr Gaži
|
Neaktivní
od 08.04.2023
|
jednatel |
16.02.2021 |
Adresa: |
25264, 25975013, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Emy Destinnové, 873, Emy Destinnové 873, 25264 Velké Přílepy |
|
MICHAL ROMAN
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
68733, 4941462, Uherské Hradiště, Veletiny, Veletiny, 155 |
|
Michal Roman
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
68733, 4941462, Uherské Hradiště, Veletiny, Veletiny, 155, č.p. 155, 68733 Veletiny |
|
Ing. PAVEL KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
Jednatel |
01.11.2019 |
Adresa: |
78313, 16268270, Olomouc, Štěpánov, Březce, 773 |
|
Ing. PAVEL KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
Jednatel |
01.11.2019 |
Adresa: |
78313, 16268270, Olomouc, Štěpánov, Březce, 773, Březce 773, 78313 Štěpánov |
|
Ing. ALEŠ PASTOREK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
jednatel |
07.08.2019 |
Adresa: |
12000, 21734330, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Tyršova, 1814, 5 |
|
Ing. ALEŠ PASTOREK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
jednatel |
07.08.2019 |
Adresa: |
12000, 21734330, Praha, Nové Město, Tyršova, 1814, 5, Tyršova 1814/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|