PAVEL MÜLLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
15531, 26256592, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, Průjezdná, 667 |
|
PAVEL MÜLLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
15531, 26256592, Praha, Lipence, Průjezdná, 667, Průjezdná 667, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
PAVEL MÜLLER
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
06.09.2019 |
Adresa: |
15531, 26256592, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, Průjezdná, 667 |
|
Mgr. KRISTINA HEJDUKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
06.09.2019 |
Adresa: |
11000, 21693871, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, U starého hřbitova, 248, 3 |
|
PAVEL MÜLLER
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel |
06.09.2019 |
Adresa: |
15531, 26256592, Praha, Lipence, Průjezdná, 667, Průjezdná 667, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Mgr. KRISTINA HEJDUKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
06.09.2019 |
Adresa: |
11000, 21693871, Praha, Josefov, U starého hřbitova, 248, 3, U starého hřbitova 248/3, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Profispolečnosti servis s.r.o.
01407511 |
Neaktivní
od 06.09.2019
|
Jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
17000, 25914260, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 213, 12 |
|
Profispolečnosti servis s.r.o.
01407511 |
Neaktivní
od 06.09.2019
|
Jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
17000, 25914260, Praha, Holešovice, Dělnická, 213, 12, Dělnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|