Ing. EVA LUŇÁKOVÁ
|
Aktivní
|
|
03.08.2023 |
Adresa: |
10700, 26598671, Praha, Dubeč, V kališti, 1662, 2a, V kališti 1662/2a, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. PETR HEJDUK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.07.2022 |
Adresa: |
26601, 1589130, Beroun, Trubská, Trubská, 29 |
|
Ing. MARTIN FARSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.03.2020 |
Adresa: |
85105, Bratislava, Budatínska 12 |
|
Ing. Ondřej Hamer
|
Neaktivní
od 03.08.2023
|
|
21.07.2022 |
Adresa: |
14900, 21841403, Praha, Chodov, Bachova, 1586, 16, Bachova 1586/16, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. PETR ČUMBA
|
Neaktivní
od 21.07.2022
|
předseda představenstva |
21.03.2020 |
Adresa: |
64400, 72879611, Brno-město, Brno, Soběšice, Weissova, 780, 2e |
|
Ing. PETR HEJDUK
|
Neaktivní
od 21.03.2020
|
Místopředseda představenstva |
19.09.2019 |
Adresa: |
26601, 1589130, Beroun, Trubská, Trubská, 29 |
|
Ing. PETR ČUMBA
|
Neaktivní
od 21.03.2020
|
člen představenstva |
19.09.2019 |
Adresa: |
64400, 72879611, Brno-město, Brno, Soběšice, Weissova, 780, 2e |
|
Mgr. JAN TECL
|
Neaktivní
od 21.07.2022
|
|
19.09.2019 |
Adresa: |
11800, 21698686, Praha, Malá Strana, Újezd, 400, 37, Újezd 400/37, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|