MIROSLAV FRYČ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.03.2023 |
Adresa: |
36001, 78016941, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, 694, 50, Mattoniho nábřeží 694/50, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Mgr. FILIP DUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2021 |
Adresa: |
35002, 20916205, Cheb, Cheb, Cheb, K Nemocnici, 2375, 2a |
|
Mgr. FILIP DUŠEK
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
jednatel |
14.09.2021 |
Adresa: |
35002, 20916205, Cheb, Cheb, Cheb, K Nemocnici, 2375, 2a, K Nemocnici 2375/2a, 35002 Cheb |
|
PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
33551, 912832, Plzeň-jih, Měcholupy, Měcholupy, 8 |
|
PETR LEITNER
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
33551, 912832, Plzeň-jih, Měcholupy, Měcholupy, 8, č.p. 8, 33551 Měcholupy |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
31.08.2019 |
Adresa: |
15800, 22124128, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
31.08.2019 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|