ARTEM OSIPOV
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2022 |
Adresa: |
10400, 27819051, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Václava Trojana, 1484, 2 |
|
ARTEM OSIPOV
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2022 |
Adresa: |
10400, 27819051, Praha, Uhříněves, Václava Trojana, 1484, 2, Václava Trojana 1484/2, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
PETR PREISNER
|
Aktivní
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
10800, 22589171, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Bydžovského, 356, 4 |
|
ARTEM OSIPOV
|
Neaktivní
od 20.03.2022
|
jednatel |
19.12.2020 |
Adresa: |
15500, 77826981, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Holýšovská, 2923, 4 |
|
ARTEM OSIPOV
|
Neaktivní
od 20.03.2022
|
jednatel |
19.12.2020 |
Adresa: |
15500, 77826981, Praha, Stodůlky, Holýšovská, 2923, 4, Holýšovská 2923/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ARTEM OSIPOV
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
10200, 25942531, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Měcholupská, 392, 1a |
|
ARTEM OSIPOV
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
10200, 25942531, Praha, Štěrboholy, Měcholupská, 392, 1a, Měcholupská 392/1a, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
PETR PREISNER
|
Neaktivní
od 13.04.2023
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
10800, 22589171, Praha, Malešice, Bydžovského, 356, 4, Bydžovského 356/4, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200, č.p. 200, 56002 Semanín |
|