JAN ŠILLER
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
40002, 17746426, Ústí nad Labem, Tašov, Tašov, 26 |
|
JAN ŠILLER
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
40002, 17746426, Ústí nad Labem, Tašov, Tašov, 26, č.p. 26, 40002 Tašov |
|
ADAM POSEJPAL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2020 |
Adresa: |
40001, 17823889, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební, 15, 58 |
|
ADAM POSEJPAL
|
Neaktivní
od 20.02.2024
|
jednatel |
09.09.2020 |
Adresa: |
40001, 17823889, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební, 15, 58, Velká Hradební 15/58, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
JAN ŠILLER
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
43004, 23533137, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenný vrch, 5271 |
|
ADAM POSEJPAL
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
40001, 17865433, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Bratří Čapků, 497, 40 |
|
ADAM POSEJPAL
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
40001, 17865433, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Bratří Čapků, 497, 40, Bratří Čapků 497/40, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
JAN ŠILLER
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
43004, 23533137, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenný vrch, 5271, Kamenný vrch 5271, 43004 Chomutov |
|