KATEŘINA STRUHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2023 |
Adresa: |
25206, 81351160, Praha-západ, Davle, Sázava, Na rovinách, 62, Na rovinách 62, Sázava, 25206 Davle |
|
KATEŘINA VARGOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2021 |
Adresa: |
25225, 79847706, Praha-západ, Zbuzany, Zbuzany, Pod Ouporem, 419 |
|
KATEŘINA VARGOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2023
|
jednatel |
19.04.2023 |
Adresa: |
25206, 81351160, Praha-západ, Davle, Sázava, Na rovinách, 62, Na rovinách 62, Sázava, 25206 Davle |
|
KATEŘINA VARGOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
jednatel |
16.04.2021 |
Adresa: |
25225, 79847706, Praha-západ, Zbuzany, Zbuzany, Pod Ouporem, 419, Pod Ouporem 419, 25225 Zbuzany |
|
KATEŘINA VARGOVÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2021
|
jednatel |
26.09.2019 |
Adresa: |
19800, 26692953, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Lipnická, 1541 |
|
KATEŘINA VARGOVÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2021
|
jednatel |
26.09.2019 |
Adresa: |
19800, 26692953, Praha, Kyje, Lipnická, 1541, Lipnická 1541, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
jednatel |
12.09.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
jednatel |
12.09.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|