SRĐAN BOGIĆEVIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2023 |
Adresa: |
15521, 71890513, Praha, Zličín, Sazovická, 488, 2, Sazovická 488/2, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
SRĐAN BOGIĆEVIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
14200, 21808473, Praha, Braník, Jílovská, 1159, 59 |
|
SRĐAN BOGIĆEVIĆ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
14200, 21808473, Praha, Braník, Jílovská, 1159, 59, Jílovská 1159/59, Braník, 14200 Praha 4 |
|
SRĐAN BOGIĆEVIĆ
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
01.12.2021 |
Adresa: |
15000, 22103759, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nový Zlíchov, 2595, 8 |
|
SRĐAN BOGIĆEVIĆ
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
01.12.2021 |
Adresa: |
15000, 22103759, Praha, Smíchov, Nový Zlíchov, 2595, 8, Nový Zlíchov 2595/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
VLADIMIR MITIĆ
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
14000, 21951721, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Družstevní, 1378, 7 |
|
Vladimir Mitić
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
14000, 21951721, Praha, Nusle, Družstevní, 1378, 7, Družstevní 1378/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|