RADIM KÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2021 |
Adresa: |
27351, 81794401, Kladno, Unhošť, Unhošť, Pod Trojicí, 1398 |
|
RADIM KÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2021 |
Adresa: |
27351, 81794401, Kladno, Unhošť, Unhošť, Pod Trojicí, 1398, Pod Trojicí 1398, 27351 Unhošť |
|
Ing. LUKÁŠ KADLČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
25303, 42347017, Praha-západ, Chýně, Chýně, Hájecká, 653 |
|
ĹUBOSLAV POLÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
27351, 26526301, Kladno, Unhošť, Unhošť, J. Šmída, 1067 |
|
LUKÁŠ ŠLÉGR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
28201, 14490030, Kolín, Český Brod, Český Brod, Jana Koziny, 1133 |
|
ĹUBOSLAV POLÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
27351, 26526301, Kladno, Unhošť, Unhošť, J. Šmída, 1067, J. Šmída 1067, 27351 Unhošť |
|
RADIM KÁŇA
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
27351, 6013031, Kladno, Unhošť, Unhošť, Karlovarská, 182 |
|
RADIM KÁŇA
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
27351, 6013031, Kladno, Unhošť, Unhošť, Karlovarská, 182, Karlovarská 182, 27351 Unhošť |
|
LUKÁŠ ŠLÉGR
|
Neaktivní
od 26.03.2024
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
28201, 14490030, Kolín, Český Brod, Český Brod, Jana Koziny, 1133, Jana Koziny 1133, 28201 Český Brod |
|
Ing. LUKÁŠ KADLČÍK
|
Neaktivní
od 26.03.2024
|
jednatel |
05.01.2021 |
Adresa: |
25303, 42347017, Praha-západ, Chýně, Chýně, Hájecká, 653, Hájecká 653, 25303 Chýně |
|
JUDr. PhDr. KAROLINA SPOZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
jednatel |
20.09.2019 |
Adresa: |
15521, 41628926, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Lanžhotská, 483, 3 |
|
JUDr. PhDr. KAROLINA SPOZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
jednatel |
20.09.2019 |
Adresa: |
15521, 41628926, Praha, Zličín, Lanžhotská, 483, 3, Lanžhotská 483/3, Zličín, 15521 Praha 5 |
|