Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Klub politické komunikace, z. s. |
ICO: | 08554111 |
Registrovaná adresa: | 16000, 22188177, Praha, Dejvice, Eliášova, 279, 1, Eliášova 279/1, Dejvice, 16000 Praha 6 |
Začleněno na: | 15.10.2019 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. Bc. DENISA LADKA MORGENSTEINOVÁ | Aktivní | předsedkyně | 13.01.2023 |
|
|||
Mgr. Bc. DENISA LADKA MORGENSTEINOVÁ | Aktivní | předsedkyně | 13.01.2023 |
|
|||
Mgr. Bc. DENISA LADKA MORGENSTEINOVÁ | Aktivní | předsedkyně | 29.07.2021 |
|
|||
VÁCLAV SMOLKA | Aktivní | člen | 15.10.2019 |
|
|||
Bc. TOMÁŠ PERGL | Aktivní | člen | 15.10.2019 |
|
|||
VÁCLAV SMOLKA | Aktivní | člen | 15.10.2019 |
|
|||
Bc. TOMÁŠ PERGL | Aktivní | člen | 15.10.2019 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. KAREL KREML | Aktivní | předseda | 15.10.2019 |
|
|||
Mgr. MIRIAM FALTOVÁ | Aktivní | místopředsedkyně | 15.10.2019 |
|
|||
Mgr. KAROLÍNA SADÍLKOVÁ | Aktivní | členka | 15.10.2019 |
|
|||
Mgr. KAREL KREML | Aktivní | předseda | 15.10.2019 |
|
|||
Mgr. KAROLÍNA SADÍLKOVÁ | Aktivní | členka | 15.10.2019 |
|
|||
Mgr. MIRIAM FALTOVÁ | Neaktivní od 25.03.2023 | místopředsedkyně | 15.10.2019 |
|
Registrační číslo Klub politické komunikace, z. s. je 08554111.
Registrační adresa Klub politické komunikace, z. s. je 16000, 22188177, Praha, Dejvice, Eliášova, 279, 1, Eliášova 279/1, Dejvice, 16000 Praha 6.
Klub politické komunikace, z. s. byla založena 15.10.2019.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. Bc. DENISA LADKA MORGENSTEINOVÁ, Mgr. Bc. DENISA LADKA MORGENSTEINOVÁ, Mgr. Bc. DENISA LADKA MORGENSTEINOVÁ, VÁCLAV SMOLKA, Bc. TOMÁŠ PERGL, VÁCLAV SMOLKA, Bc. TOMÁŠ PERGL.