JAROSLAVA FROLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
47001, 23477873, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Josefa Maštálka, 2017 |
|
JAROSLAVA FROLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
47001, 23477873, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Josefa Maštálka, 2017, Josefa Maštálka 2017, 47001 Česká Lípa |
|
JAROSLAV FROLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2022 |
Adresa: |
47001, 23477873, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Josefa Maštálka, 2017 |
|
JAROSLAV FROLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2022 |
Adresa: |
47001, 23477873, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Josefa Maštálka, 2017, Josefa Maštálka 2017, 47001 Česká Lípa |
|
JAROSLAVA MACHOVSKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
Jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
47001, 23477873, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Josefa Maštálka, 2017 |
|
JAROSLAVA MACHOVSKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
Jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
47001, 23477873, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Josefa Maštálka, 2017, Josefa Maštálka 2017, 47001 Česká Lípa |
|
JAROSLAVA MACHOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
Jednatel |
08.10.2019 |
Adresa: |
46604, 12196789, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová, 3648, 8 |
|
JAROSLAV FROLÍK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Jednatel |
08.10.2019 |
Adresa: |
43904, 9129511, Louny, Hříškov, Hříškov, 50 |
|
JAROSLAVA MACHOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
Jednatel |
08.10.2019 |
Adresa: |
46604, 12196789, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová, 3648, 8, Mechová 3648/8, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
JAROSLAV FROLÍK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Jednatel |
08.10.2019 |
Adresa: |
43904, 9129511, Louny, Hříškov, Hříškov, 50, č.p. 50, 43904 Hříškov |
|