YANA TSVITKOVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2021 |
Adresa: |
30350, Chmelnycka oblast, Izjaslavsky okres, Klubivka, Mira 405 |
|
YANA TSVITKOVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2021 |
Adresa: |
Chmelnycka oblast, Izjaslavsky okres, Klubivka, Mira 405, 30350, Mira 405, 30350 Chmelnycka oblast, Izjaslavsky okres, Klubivka, Ukrajina |
|
YAROSLAV MANIVLETS
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2021 |
Adresa: |
30100, 24542393, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Husova, 1244, 69 |
|
YAROSLAV MANIVLETS
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2021 |
Adresa: |
30100, 24542393, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Husova, 1244, 69, Husova 1244/69, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MYKOLA LAKATYSH
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
jednatel |
11.01.2021 |
Adresa: |
31200, 24578444, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Sousedská, 245, 4 |
|
MYKOLA LAKATYSH
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
jednatel |
11.01.2021 |
Adresa: |
31200, 24578444, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Sousedská, 245, 4, Sousedská 245/4, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. IRENA KUBÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2021
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
Ing. IRENA KUBÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2021
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
DAVID ONDROUŠEK
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Jednatel |
17.10.2019 |
Adresa: |
66434, 24183407, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Legionářská, 271, 41 |
|
DAVID ONDROUŠEK
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Jednatel |
17.10.2019 |
Adresa: |
66434, 24183407, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Legionářská, 271, 41, Legionářská 271/41, 66434 Kuřim |
|