LADISLAV ZDRAŽIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.10.2022 |
Adresa: |
15800, 75779234, Praha, Jinonice, Barvitiova, 934, 2 |
|
Bc. ROMAN HOLOMEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
53944, 5347467, Chrudim, Proseč, Záboří, Na Rozcestí, 83 |
|
Bc. ROMAN HOLOMEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
53944, 5347467, Chrudim, Proseč, Záboří, Na Rozcestí, 83, Na Rozcestí 83, Záboří, 53944 Proseč |
|
LADISLAV GREY
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
Jednatel |
03.04.2023 |
Adresa: |
15800, 75779234, Praha, Jinonice, Barvitiova, 934, 2, Barvitiova 934/2, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
LADISLAV ZDRAŽIL
|
Neaktivní
od 03.04.2023
|
Jednatel |
08.10.2022 |
Adresa: |
15800, 75779234, Praha, Jinonice, Barvitiova, 934, 2, Barvitiova 934/2, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
LADISLAV ZDRAŽIL
|
Neaktivní
od 08.10.2022
|
Jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
14200, 21854106, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Ve Lhotce, 903, 4 |
|
LADISLAV ZDRAŽIL
|
Neaktivní
od 08.10.2022
|
Jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
14200, 21854106, Praha, Kamýk, Ve Lhotce, 903, 4, Ve Lhotce 903/4, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|