PHUONG THAO LE
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2023 |
Adresa: |
19300, 22435891, Praha, Horní Počernice, Náchodská, 640, 101, Náchodská 640/101, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JAN PALEČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
10100, 22661174, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Slovinská, 597, 10 |
|
PHUONG THAO LE
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
40801, 126381, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Náměstí Lužické, 386, 1 |
|
JAN PALEČEK
|
Neaktivní
od 18.01.2024
|
Jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
10100, 22661174, Praha, Vršovice, Slovinská, 597, 10, Slovinská 597/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JAN PALEČEK
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
Jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
40801, 41018478, Děčín, Rumburk, Rumburk 2-Horní Jindřichov, Rolnická, 149, 41a |
|
JAN PALEČEK
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
Jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
40801, 41018478, Děčín, Rumburk, Rumburk 2-Horní Jindřichov, Rolnická, 149, 41a, Rolnická 149/41a, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk |
|
PHUONG THAO LE
|
Neaktivní
od 20.10.2023
|
Jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
40801, 126381, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Náměstí Lužické, 386, 1, Náměstí Lužické 386/1, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|