KRYSTYNA JEVHENIVNA YONASH
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2023 |
Adresa: |
Mukačevo, Mykhaila Tokaria 71B/522, Mykhaila Tokaria 71B/522, Mukačevo, Ukrajina |
|
OLGA MUSILOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.05.2022 |
Adresa: |
61300, 19305397, Brno-město, Brno, Černá Pole, Zemědělská, 1672, 12 |
|
OLGA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
Jednatel |
05.05.2022 |
Adresa: |
61300, 19305397, Brno-město, Brno, Černá Pole, Zemědělská, 1672, 12, Zemědělská 1672/12, Černá Pole, 61300 Brno |
|
OLGA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Jednatel |
04.11.2020 |
Adresa: |
61400, 19240848, Brno-město, Brno, Husovice, Valchařská, 100, 77 |
|
OLGA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Jednatel |
04.11.2020 |
Adresa: |
61400, 19240848, Brno-město, Brno, Husovice, Valchařská, 100, 77, Valchařská 100/77, Husovice, 61400 Brno |
|
OLGA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
Jednatel |
11.11.2019 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6 |
|
OLGA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
Jednatel |
11.11.2019 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|