MARTIN VICIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2024 |
Adresa: |
15000, 74257013, Praha, Motol, Plzeňská, 313, 217c, Plzeňská 313/217c, Motol, 15000 Praha 5 |
|
DANIEL BARTÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
DANIEL BARTÁK
|
Neaktivní
od 15.08.2024
|
jednatel |
15.03.2023 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
DANIEL BARTÁK
|
Neaktivní
od 15.03.2023
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN VICIÁN
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
16.02.2022 |
Adresa: |
15000, 74257013, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Plzeňská, 313, 217c |
|
MARTIN VICIÁN
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
16.02.2022 |
Adresa: |
15000, 74257013, Praha, Motol, Plzeňská, 313, 217c, Plzeňská 313/217c, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing. arch. PETR BEDRNA
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
jednatel |
18.11.2019 |
Adresa: |
16100, 22234985, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Statenická, 213, 3 |
|
Ing. arch. PETR BEDRNA
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
jednatel |
18.11.2019 |
Adresa: |
16100, 22234985, Praha, Ruzyně, Statenická, 213, 3, Statenická 213/3, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|