SORAYA SATIANGOSET
|
Aktivní
|
Jednatel A |
02.09.2020 |
Adresa: |
11000, Bangrak Noi, Muang Nonthaburi, 129/342 Ratthanathibeth Road |
|
SORAYA SATIANGOSET
|
Aktivní
|
Jednatel A |
02.09.2020 |
Adresa: |
Bangrak Noi, Muang Nonthaburi, 129/342 Ratthanathibeth Road, 11000, 129/342 Ratthanathibeth Road, 11000 Bangrak Noi, Muang Nonthaburi, Thajsko |
|
RUPERT SIMONER
|
Aktivní
|
jednatel A |
02.12.2019 |
Adresa: |
1200, Vídeň, Dresdner Strasse 87 |
|
DANIEL ROSS
|
Aktivní
|
jednatel B |
02.12.2019 |
Adresa: |
10250, Suanluang Bangkok, 58 Soi Patanakarn 14 |
|
JOHANNA WEICHSELBAUMER
|
Aktivní
|
jednatel B |
02.12.2019 |
Adresa: |
1190, Vídeň, Cobenzlgasse 68/1 |
|
DANIEL ROSS
|
Aktivní
|
jednatel B |
02.12.2019 |
Adresa: |
Suanluang Bangkok, 58 Soi Patanakarn 14, 10250, 58 Soi Patanakarn 14, 10250 Suanluang Bangkok, Thajsko |
|
JOHANNA WEICHSELBAUMER
|
Aktivní
|
jednatel B |
02.12.2019 |
Adresa: |
Vídeň, Cobenzlgasse 68/1, 1190, Cobenzlgasse 68/1, 1190 Vídeň, Rakousko |
|
RUPERT SIMONER
|
Aktivní
|
jednatel A |
02.12.2019 |
Adresa: |
Vídeň, Dresdner Strasse 87, 1200, Dresdner Strasse 87, 1200 Vídeň, Rakousko |
|
MARTEN IJKEMA
|
Neaktivní
od 29.12.2022
|
jednatel B |
02.12.2019 |
Adresa: |
1190, Vídeň, Frimmelgasse 7 |
|
PIYAPORN PHANACHET
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel A |
02.12.2019 |
Adresa: |
Bangkok, 61/80 Taweemit10 Lane, Rama 9 Rd., Huaykwang |
|
MANUEL SIMON
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
jednatel A |
02.12.2019 |
Adresa: |
1020, Vídeň, Leopoldine Schlinger Gasse 4/7 |
|
PIYAPORN PHANACHET
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
jednatel A |
02.12.2019 |
Adresa: |
Bangkok, 61/80 Taweemit10 Lane, Rama 9 Rd., Huaykwang, 61/80 Taweemit10 Lane, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok, Thajsko |
|
MANUEL SIMON
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
jednatel A |
02.12.2019 |
Adresa: |
Vídeň, Leopoldine Schlinger Gasse 4/7, 1020, Leopoldine Schlinger Gasse 4/7, 1020 Vídeň, Rakousko |
|
MARTEN IJKEMA
|
Neaktivní
od 29.12.2022
|
jednatel B |
02.12.2019 |
Adresa: |
Vídeň, Frimmelgasse 7, 1190, Frimmelgasse 7, 1190 Vídeň, Rakousko |
|