KRISTÝNA ANDEL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2024 |
Adresa: |
14900, 26085313, Praha, Újezd u Průhonic, U louky, 486, 5, U louky 486/5, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
PATRIK WEISSER
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2024 |
Adresa: |
11101, 42527031, Praha, Dolní Měcholupy, Kryšpínova, 567, 8, Kryšpínova 567/8, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
NATÁLIE ŠKOPKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2020 |
Adresa: |
39201, 17401470, Tábor, Soběslav, Soběslav II, Nerudova, 278, 4 |
|
NATÁLIE ŠKOPKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2024
|
jednatel |
15.11.2023 |
Adresa: |
15800, 80888640, Praha, Jinonice, Kačírkova, 1016, 19, Kačírkova 1016/19, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
NATÁLIE ŠKOPKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2023
|
jednatel |
02.01.2020 |
Adresa: |
39201, 17401470, Tábor, Soběslav, Soběslav II, Nerudova, 278, 4, Nerudova 278/4, Soběslav II, 39201 Soběslav |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2020
|
jednatel |
09.12.2019 |
Adresa: |
15800, 22124128, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2020
|
jednatel |
09.12.2019 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|