Ing. MIROSLAVA TRÁVNÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.05.2021 |
Adresa: |
15800, 81081219, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Nyklíčkova, 1018, 7 |
|
Ing. STANISLAV MACH
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2020 |
Adresa: |
68712, 4924860, Uherské Hradiště, Bílovice, Včelary, 512 |
|
Ing. MIROSLAVA TRÁVNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
Jednatel |
26.05.2021 |
Adresa: |
15800, 81081219, Praha, Jinonice, Nyklíčkova, 1018, 7, Nyklíčkova 1018/7, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. MIROSLAVA TRÁVNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
Jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
15000, 74979183, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Holečkova, 3331, 37 |
|
Ing. MIROSLAVA TRÁVNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
Jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
15000, 74979183, Praha, Smíchov, Holečkova, 3331, 37, Holečkova 3331/37, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. STANISLAV MACH
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
jednatel |
22.09.2020 |
Adresa: |
68712, 4924860, Uherské Hradiště, Bílovice, Včelary, 512, Včelary 512, 68712 Bílovice |
|
Ing. MIROSLAVA TRÁVNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
Jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
15000, 41071212, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, U starého židovského hřbitova, 3293, 1 |
|
Ing. MIROSLAVA TRÁVNÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
Jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
15000, 41071212, Praha, Smíchov, U starého židovského hřbitova, 3293, 1, U starého židovského hřbitova 3293/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|