JAKUB STARÝ
|
Aktivní
|
President |
10.07.2024 |
Adresa: |
59232, 3571777, Žďár nad Sázavou, Jámy, Jámy, 117, č.p. 117, 59232 Jámy |
|
HANA HÁLOVÁ
|
Aktivní
|
President |
16.11.2022 |
Adresa: |
68341, 541184, Vyškov, Chvalkovice, Chvalkovice, 91 |
|
PAVOL PAŠTRNÁK
|
Neaktivní
od 10.07.2024
|
President spolku |
01.02.2024 |
Adresa: |
ČADCA, KYSUCKÝ, STAŠKOV 814, 02353, STAŠKOV 814, 02353 ČADCA, KYSUCKÝ, Slovensko |
|
HANA HÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2024
|
President |
16.11.2022 |
Adresa: |
68341, 541184, Vyškov, Chvalkovice, Chvalkovice, 91, č.p. 91, 68341 Chvalkovice |
|
MATEJ SPERNOGA
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
President |
20.08.2021 |
Adresa: |
95156, Podhorany, Sokolníky 97 |
|
MATEJ SPERNOGA
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
President |
20.08.2021 |
Adresa: |
Podhorany, Sokolníky 97, 95156, Sokolníky 97, 95156 Podhorany, Slovensko |
|
VOJTĚCH BARTOŠKA
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
President spolku |
24.11.2020 |
Adresa: |
39415, 8847380, Pelhřimov, Nová Cerekev, Nová Cerekev, 232 |
|
VOJTĚCH BARTOŠKA
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
President spolku |
24.11.2020 |
Adresa: |
39415, 8847380, Pelhřimov, Nová Cerekev, Nová Cerekev, 232, č.p. 232, 39415 Nová Cerekev |
|
VALENTINA HRTOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
President spolku |
06.01.2020 |
Adresa: |
61600, 19602421, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2499, 5 |
|
VALENTINA HRTOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
President spolku |
06.01.2020 |
Adresa: |
61600, 19602421, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2499, 5, Záhřebská 2499/5, Žabovřesky, 61600 Brno |
|