Ing. ROMAN ONDRČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2024 |
Adresa: |
18100, 25097644, Praha, Troja, Nad Vavrouškou, 694, 9, Nad Vavrouškou 694/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MARTIN MARÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
19000, 22516441, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Varnsdorfská, 341, 2 |
|
MARTIN MARÍK
|
Neaktivní
od 31.05.2024
|
Jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
19000, 22516441, Praha, Střížkov, Varnsdorfská, 341, 2, Varnsdorfská 341/2, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. PETER ONDRČKA
|
Neaktivní
od 14.09.2020
|
Jednatel |
06.01.2020 |
Adresa: |
11000, 21700877, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannova, 17, 3 |
|
MARTIN MARÍK
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
Jednatel |
06.01.2020 |
Adresa: |
18200, 22346368, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Zákupská, 477, 8 |
|
Ing. Peter Ondrčka
|
Neaktivní
od 14.09.2020
|
Jednatel |
06.01.2020 |
Adresa: |
11000, 21700877, Praha, Nové Město, Jungmannova, 17, 3, Jungmannova 17/3, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN MARÍK
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
Jednatel |
06.01.2020 |
Adresa: |
18200, 22346368, Praha, Ďáblice, Zákupská, 477, 8, Zákupská 477/8, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|