MATOUŠ KOUKOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2021 |
Adresa: |
78805, 8117314, Šumperk, Libina, Libina, 348 |
|
MATOUŠ KOUKOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2021 |
Adresa: |
78805, 8117314, Šumperk, Libina, Libina, 348, č.p. 348, 78805 Libina |
|
LUKÁŠ CHOTĚNOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
78833, 5840058, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Pod Lesem, 463 |
|
LUKÁŠ CHOTĚNOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
78833, 5840058, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Pod Lesem, 463, Pod Lesem 463, 78833 Hanušovice |
|
MATOUŠ KOUKOLA
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
78701, 14261367, Šumperk, Šumperk, Šumperk, nám. Míru, 364, 1 |
|
MATOUŠ KOUKOLA
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
78701, 14261367, Šumperk, Šumperk, Šumperk, nám. Míru, 364, 1, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk |
|
VÁCLAV ŠPATNÝ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
78816, 25771230, Šumperk, Sobotín, Sobotín |
|
VÁCLAV ŠPATNÝ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
78816, 25771230, Šumperk, Sobotín, Sobotín, č.ev. 9, 78816 Sobotín |
|
ADAM LARYSZ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
10.01.2020 |
Adresa: |
11000, 21723826, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35 |
|
ADAM LARYSZ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
10.01.2020 |
Adresa: |
11000, 21723826, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35, Dlouhá 730/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|