Petr Vymetálek
|
Aktivní
|
jednatel |
24.01.2024 |
Adresa: |
41501, 20259310, Teplice, Teplice, Teplice, U Hadích lázní, 1169, 48, U Hadích lázní 1169/48, 41501 Teplice |
|
MARTIN KRÁL
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.07.2021 |
Adresa: |
11000, 21727210, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rámová, 1071, 3 |
|
MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 24.01.2024
|
Jednatel |
30.07.2021 |
Adresa: |
11000, 21727210, Praha, Staré Město, Rámová, 1071, 3, Rámová 1071/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETR VYMETÁLEK
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20259310, Teplice, Teplice, Teplice, U Hadích lázní, 1169, 48 |
|
Petr Vymetálek
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20259310, Teplice, Teplice, Teplice, U Hadích lázní, 1169, 48, U Hadích lázní 1169/48, 41501 Teplice |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Jednatel |
20.01.2020 |
Adresa: |
14800, 21843911, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nechvílova, 1833, 25 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Jednatel |
20.01.2020 |
Adresa: |
14800, 21843911, Praha, Chodov, Nechvílova, 1833, 25, Nechvílova 1833/25, Chodov, 14800 Praha 4 |
|