ŠÁRKA VYCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2024 |
Adresa: |
25001, 14625431, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jasanová, 1488, Jasanová 1488, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. MONIKA RYŠAVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2022 |
Adresa: |
16900, 22155139, Praha, Břevnov, U Ladronky, 683, 22 |
|
Profispolečnosti servis s.r.o.
01407511 |
Neaktivní
od 22.04.2024
|
jednatel |
16.03.2023 |
Adresa: |
11000, 21723885, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25, Rybná 732/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. MONIKA RYŠAVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
jednatel |
01.10.2022 |
Adresa: |
16900, 22155139, Praha, Břevnov, U Ladronky, 683, 22, U Ladronky 683/22, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PETR RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 01.10.2022
|
jednatel |
23.01.2020 |
Adresa: |
16900, 22155139, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, U Ladronky, 683, 22 |
|
PETR RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 01.10.2022
|
jednatel |
23.01.2020 |
Adresa: |
16900, 22155139, Praha, Břevnov, U Ladronky, 683, 22, U Ladronky 683/22, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. PETR RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
jednatel |
22.01.2020 |
Adresa: |
16900, 22155139, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, U Ladronky, 683, 22 |
|
Ing. PETR RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
jednatel |
22.01.2020 |
Adresa: |
16900, 22155139, Praha, Břevnov, U Ladronky, 683, 22, U Ladronky 683/22, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|