Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.08.2024
Název: | Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú. |
ICO: | 08888434 |
Registrovaná adresa: | 76701, 10346252, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sněmovní náměstí, 1, 2, Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž |
Začleněno na: | 27.01.2020 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zemědělské podnikání
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ TÝFA | Aktivní | člen správní rady | 31.12.2022 |
|
|||
NATAŠA HAARBECK | Aktivní | člen správní rady | 31.12.2022 |
|
|||
Mons. Mgr. JOSEF NUZÍK | Aktivní | předseda správní rady | 27.01.2020 |
|
|||
Mons. JAN GRAUBNER | Aktivní | člen správní rady | 27.01.2020 |
|
|||
JOSEF KROPÁČ | Aktivní | člen správní rady | 27.01.2020 |
|
|||
Arcibiskupství olomoucké 00445151 | Aktivní | 27.01.2020 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ UHLÍŘ | Aktivní | ředitel | 08.01.2021 |
|
|||
Ing. JIŘÍ UHLÍŘ | Aktivní | ředitel | 08.01.2021 |
|
|||
Ing. MAREK KOVÁŘ | Neaktivní od 08.01.2021 | ředitel | 27.01.2020 |
|
|||
Ing. MAREK KOVÁŘ | Neaktivní od 08.01.2021 | ředitel | 27.01.2020 |
|
Registrační číslo Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú. je 08888434.
Registrační adresa Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú. je 76701, 10346252, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sněmovní náměstí, 1, 2, Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž.
Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú. byla založena 27.01.2020.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JIŘÍ TÝFA, NATAŠA HAARBECK, Mons. Mgr. JOSEF NUZÍK, Mons. JAN GRAUBNER, JOSEF KROPÁČ, Arcibiskupství olomoucké.