VASYL BARBUTSA
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.05.2023 |
Adresa: |
Vrchni Petrivci, Storožineckij okres, Černovicka oblast, 8, 8, Vrchni Petrivci, Storožineckij okres, Černovicka oblast, Ukrajina |
|
ILENUCA DAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.02.2023 |
Adresa: |
31200, 24584827, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Nad Dalmatinkou, 1166, 28 |
|
ILENUCA DAN
|
Neaktivní
od 05.05.2023
|
Jednatel |
09.02.2023 |
Adresa: |
31200, 24584827, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Nad Dalmatinkou, 1166, 28, Nad Dalmatinkou 1166/28, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
ILENUTSA DAN
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Jednatel |
23.01.2023 |
|
ILENUTSA DAN
|
Neaktivní
od 23.01.2023
|
Jednatel |
17.08.2022 |
Adresa: |
31200, 24584827, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Nad Dalmatinkou, 1166, 28 |
|
ILENUTSA DAN
|
Neaktivní
od 23.01.2023
|
Jednatel |
17.08.2022 |
Adresa: |
31200, 24584827, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Nad Dalmatinkou, 1166, 28, Nad Dalmatinkou 1166/28, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JAROSLAV ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
jednatel |
10.09.2021 |
Adresa: |
27351, 81900236, Praha-západ, Červený Újezd, Červený Újezd, Za Statkem, 556 |
|
JAROSLAV ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
jednatel |
10.09.2021 |
Adresa: |
27351, 81900236, Praha-západ, Červený Újezd, Červený Újezd, Za Statkem, 556, Za Statkem 556, 27351 Červený Újezd |
|
JAROSLAV ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
10900, 22563482, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Veronské nám., 381 |
|
JAROSLAV ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
10900, 22563482, Praha, Horní Měcholupy, Veronské nám., 381, Veronské nám. 381, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MICHAL KOČÍŘ
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
Jednatel |
28.01.2020 |
Adresa: |
77900, 23318341, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 723, 26 |
|
MICHAL KOČÍŘ
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
Jednatel |
28.01.2020 |
Adresa: |
77900, 23318341, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 723, 26, Fischerova 723/26, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|