MYKOLA ZHOLOBCHUK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2023 |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
12000, 21744912, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 534, 14 |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
12000, 21744912, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 534, 14, Záhřebská 534/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
14.06.2022 |
Adresa: |
19800, 27989704, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Nedokončená, 1609 |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
14.06.2022 |
Adresa: |
19800, 27989704, Praha, Kyje, Nedokončená, 1609, Nedokončená 1609, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
MYKOLA SHMULIAK
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21773378, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Baranova, 640, 34 |
|
MYKOLA SHMULIAK
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21773378, Praha, Žižkov, Baranova, 640, 34, Baranova 640/34, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MYKOLA SHMULIAK
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
10900, 25065190, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Milánská, 412 |
|
MYKOLA SHMULIAK
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
10900, 25065190, Praha, Horní Měcholupy, Milánská, 412, Milánská 412, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
JAN BENEŠ
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Jednatel |
28.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22611347, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, V olšinách, 1031, 36 |
|
JAN BENEŠ
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Jednatel |
28.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22611347, Praha, Strašnice, V olšinách, 1031, 36, V olšinách 1031/36, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|