Ing. arch. MICHAL HOLPUCH
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2021 |
Adresa: |
16000, 22288171, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 391, 4 |
|
Ing. LUKÁŠ HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2021 |
Adresa: |
18200, 22370307, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1302, 14 |
|
Ing. arch. MICHAL HOLPUCH
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2021 |
Adresa: |
16000, 22288171, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 391, 4, Na dlouhém lánu 391/4, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. LUKÁŠ HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2021 |
Adresa: |
18200, 22370307, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1302, 14, Frýdlantská 1302/14, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JESPER GR NNEGAARD LAURIDSEN
|
Neaktivní
od 25.11.2021
|
Jednatel |
18.02.2021 |
Adresa: |
25063, 42245516, Praha-východ, Veleň, Veleň, Větrná, 340 |
|
LUCIAN VILĂU
|
Neaktivní
od 25.11.2021
|
Jednatel |
18.02.2021 |
Adresa: |
25063, 42245516, Praha-východ, Veleň, Veleň, Větrná, 340 |
|
JESPER GR NNEGAARD LAURIDSEN
|
Neaktivní
od 25.11.2021
|
Jednatel |
18.02.2021 |
Adresa: |
25063, 42245516, Praha-východ, Veleň, Veleň, Větrná, 340, Větrná 340, 25063 Veleň |
|
LUCIAN VILĂU
|
Neaktivní
od 25.11.2021
|
Jednatel |
18.02.2021 |
Adresa: |
25063, 42245516, Praha-východ, Veleň, Veleň, Větrná, 340, Větrná 340, 25063 Veleň |
|
JESPER GR NNEGAARD LAURIDSEN
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
Jednatel |
29.04.2020 |
Adresa: |
15000, 22084657, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Grafická, 958, 37 |
|
LUCIAN VILĂU
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
Jednatel |
29.04.2020 |
Adresa: |
15000, 22084657, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Grafická, 958, 37 |
|
JESPER GR NNEGAARD LAURIDSEN
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
Jednatel |
29.04.2020 |
Adresa: |
15000, 22084657, Praha, Smíchov, Grafická, 958, 37, Grafická 958/37, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
LUCIAN VILĂU
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
Jednatel |
29.04.2020 |
Adresa: |
15000, 22084657, Praha, Smíchov, Grafická, 958, 37, Grafická 958/37, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
LENKA HRDLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2020
|
Jednatel |
05.02.2020 |
Adresa: |
28934, 1251376, Nymburk, Rožďalovice, Podolí, 28 |
|
LENKA HRDLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2020
|
Jednatel |
05.02.2020 |
Adresa: |
28934, 1251376, Nymburk, Rožďalovice, Podolí, 28, Podolí 28, 28934 Rožďalovice |
|