Informace o společnosti
Datum aktualizace:
27.06.2024
Název: | Mon cheval s.r.o. |
ICO: | 08943931 |
Registrovaná adresa: | 76821, 10212710, Zlín, Bělov, Bělov, 74, č.p. 74, 76821 Bělov |
Začleněno na: | 12.02.2020 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaObory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portályPoradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeníMimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARCELA SKALICKÁ | Aktivní | 08.12.2023 | |
|
|||
MARCELA SKALICKÁ | Aktivní | 01.09.2021 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARCELA SKALICKÁ | Aktivní | jednatel | 08.12.2023 |
|
|||
MARCELA SKALICKÁ | Aktivní | jednatel | 01.09.2021 |
|
|||
JIŘÍ SKALICKÝ | Aktivní | jednatel | 12.02.2020 |
|
|||
JIŘÍ SKALICKÝ | Aktivní | jednatel | 12.02.2020 |
|
|||
MARCELA SKALICKÁ | Neaktivní od 08.12.2023 | jednatel | 01.09.2021 |
|
|||
MARCELA ENTROVÁ | Neaktivní od 01.09.2021 | jednatel | 12.02.2020 |
|
|||
MARCELA ENTROVÁ | Neaktivní od 01.09.2021 | jednatel | 12.02.2020 |
|
Registrační číslo Mon cheval s.r.o. je 08943931.
Registrační adresa Mon cheval s.r.o. je 76821, 10212710, Zlín, Bělov, Bělov, 74, č.p. 74, 76821 Bělov.
Mon cheval s.r.o. byla založena 12.02.2020.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MARCELA SKALICKÁ, MARCELA SKALICKÁ.