VÍT OPEKAR
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
38232, 27599639, Český Krumlov, Zubčice, Markvartice, 40 |
|
VÍT OPEKAR
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
38232, 27599639, Český Krumlov, Zubčice, Markvartice, 40, Markvartice 40, 38232 Zubčice |
|
VÁCLAV CVACH
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
38232, 26638070, Český Krumlov, Mirkovice, Svachova Lhotka, 4 |
|
VÁCLAV CVACH
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
38232, 26638070, Český Krumlov, Mirkovice, Svachova Lhotka, 4, Svachova Lhotka 4, 38232 Mirkovice |
|
VÁCLAV CVACH
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
25.05.2020 |
Adresa: |
37381, 25847163, České Budějovice, Kamenný Újezd, Kamenný Újezd, Plavnická, 560 |
|
VÁCLAV CVACH
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
25.05.2020 |
Adresa: |
37381, 25847163, České Budějovice, Kamenný Újezd, Kamenný Újezd, Plavnická, 560, Plavnická 560, 37381 Kamenný Újezd |
|
Mgr. PETR POHOŘELÝ
|
Neaktivní
od 25.05.2020
|
jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
13000, 22725237, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2734, 73a |
|
Mgr. PETR POHOŘELÝ
|
Neaktivní
od 25.05.2020
|
jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
13000, 22725237, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2734, 73a, Biskupcova 2734/73a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|