YURII KUSTRO
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2024 |
Adresa: |
66451, 85026352, Brno-venkov, Jiříkovice, Jiříkovice, Ve Dvojích, 304, Ve Dvojích 304, 66451 Jiříkovice |
|
JAN LEHOTSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2020 |
Adresa: |
25082, 14665603, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Tovární, 905 |
|
YURII KUSTRO
|
Neaktivní
od 31.05.2024
|
jednatel |
21.02.2024 |
Adresa: |
63600, 19659032, Brno-město, Brno, Židenice, Došlíkova, 3897, 44, Došlíkova 3897/44, Židenice, 63600 Brno |
|
YURII KUSTRO
|
Neaktivní
od 21.02.2024
|
jednatel |
04.11.2023 |
Adresa: |
60200, 19142668, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 267, 54, Neumannova 267/54, Pisárky, 60200 Brno |
|
YURII KUSTRO
|
Neaktivní
od 04.11.2023
|
jednatel |
18.10.2023 |
|
JIŘÍ NOVAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 18.10.2023
|
jednatel |
06.10.2023 |
Adresa: |
43401, 28371909, Most, Havraň, Saběnice, 12, Saběnice 12, 43401 Havraň |
|
JAN LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 06.10.2023
|
jednatel |
14.10.2020 |
Adresa: |
25082, 14665603, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Tovární, 905, Tovární 905, 25082 Úvaly |
|
JAN LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21783870, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1578, 25 |
|
JAN LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21783870, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1578, 25, Lucemburská 1578/25, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|