MIROSLAV ORSÁG
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
14300, 27892051, Praha, Modřany, Vorařská, 2075, 2 |
|
ANDREA KOČIOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
15000, 22076115, Praha, Smíchov, Grafická, 166, 14 |
|
IVANA HAJAS
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004 |
|
MIROSLAV ORSÁG
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
Předseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
14300, 27892051, Praha, Modřany, Vorařská, 2075, 2, Vorařská 2075/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ANDREA KOČIOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
Místopředseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
15000, 22076115, Praha, Smíchov, Grafická, 166, 14, Grafická 166/14, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
IVANA HAJAS
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
Člen výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004, Duslova 2004, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
MARTIN VOKROUHLÍK
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
předseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004 |
|
PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
místopředseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004 |
|
JIŘÍ BAJER
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
člen výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004 |
|
MARTIN VOKROUHLÍK
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
předseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004, Duslova 2004, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
PETRA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
místopředseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004, Duslova 2004, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
JIŘÍ BAJER
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
člen výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
26601, 80019137, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Duslova, 2004, Duslova 2004, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Beroun Hills, s.r.o.
27911764 |
Neaktivní
od 12.05.2021
|
předseda výboru |
12.03.2020 |
Adresa: |
18000, 79837484, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Boudníkova, 2506, 1 |
|
MARTA GUTHOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
místopředseda výboru |
12.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21724717, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, U obecního dvora, 794, 4 |
|
VÁCLAV HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
člen výboru |
12.03.2020 |
Adresa: |
16000, 22203630, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zemědělská, 1575, 8 |
|
Beroun Hills, s.r.o.
27911764 |
Neaktivní
od 12.05.2021
|
předseda výboru |
12.03.2020 |
Adresa: |
18000, 79837484, Praha, Libeň, Boudníkova, 2506, 1, Boudníkova 2506/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Marta Guthová
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
místopředseda výboru |
12.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21724717, Praha, Staré Město, U obecního dvora, 794, 4, U obecního dvora 794/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
VÁCLAV HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
člen výboru |
12.03.2020 |
Adresa: |
16000, 22203630, Praha, Dejvice, Zemědělská, 1575, 8, Zemědělská 1575/8, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|