LUBOMÍR ŠLAPÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.06.2023 |
Adresa: |
67161, 10880135, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 177, č.p. 177, 67161 Prosiměřice |
|
JAROMÍR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.06.2021 |
Adresa: |
67161, 10880089, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 172 |
|
JAROMÍR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.06.2021 |
Adresa: |
67161, 10880089, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 172, č.p. 172, 67161 Prosiměřice |
|
JOSEF CHOVANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2020 |
Adresa: |
67161, 10880267, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 190 |
|
JAROMÍR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.06.2021
|
jednatel |
06.09.2020 |
Adresa: |
66902, 10820272, Znojmo, Milíčovice, Milíčovice, 51 |
|
JAROMÍR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.06.2021
|
jednatel |
06.09.2020 |
Adresa: |
66902, 10820272, Znojmo, Milíčovice, Milíčovice, 51, č.p. 51, 66902 Milíčovice |
|
JAROMÍR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 06.09.2020
|
jednatel |
16.03.2020 |
Adresa: |
67161, 10879595, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 117 |
|
JAROMÍR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 06.09.2020
|
jednatel |
16.03.2020 |
Adresa: |
67161, 10879595, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 117, č.p. 117, 67161 Prosiměřice |
|
JOSEF CHOVANEC
|
Neaktivní
od 19.06.2023
|
jednatel |
16.03.2020 |
Adresa: |
67161, 10880267, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 190, č.p. 190, 67161 Prosiměřice |
|