MYKOLA TKACH
|
Aktivní
|
člen správní rady |
27.09.2021 |
Adresa: |
70300, 3325911, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Nerudova, 272, 22 |
|
MYKOLA TKACH
|
Aktivní
|
člen správní rady |
27.09.2021 |
Adresa: |
70300, 3325911, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Nerudova, 272, 22, Nerudova 272/22, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
MARTINA HYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2022
|
předseda správní rady |
27.09.2021 |
Adresa: |
76361, 4077229, Zlín, Napajedla, Napajedla, Bartošova, 839 |
|
MARTINA HYKLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2022
|
předseda správní rady |
27.09.2021 |
Adresa: |
76361, 4077229, Zlín, Napajedla, Napajedla, Bartošova, 839, Bartošova 839, 76361 Napajedla |
|
MYKOLA TKACH
|
Neaktivní
od 27.09.2021
|
předseda správní rady |
28.12.2020 |
Adresa: |
70300, 3325911, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Nerudova, 272, 22 |
|
MYKOLA TKACH
|
Neaktivní
od 27.09.2021
|
předseda správní rady |
28.12.2020 |
Adresa: |
70300, 3325911, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Nerudova, 272, 22, Nerudova 272/22, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2020
|
Předseda správní rady |
25.03.2020 |
Adresa: |
25303, 78853834, Praha-západ, Chýně, Chýně, Vřesová, 600 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2020
|
Předseda správní rady |
25.03.2020 |
Adresa: |
25303, 78853834, Praha-západ, Chýně, Chýně, Vřesová, 600, Vřesová 600, 25303 Chýně |
|