RICARDO MARSCHALL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.09.2023 |
Adresa: |
Düsseldorf, Paulsmühlenstra e 64, 40597, Paulsmühlenstra e 64, 40597 Düsseldorf, Německo |
|
ROBERT MARSCHALL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.09.2023 |
Adresa: |
Meiningen, Heimstr. 19 A, Heimstr. 19 A, Meiningen, Německo |
|
JOSEF VOBOŘIL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.09.2023 |
Adresa: |
28522, 11649241, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Slunný vrch, 782, Slunný vrch 782, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
RICARDO MARSCHALL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
40597, Düsseldorf, Paulsmühlenstra e 64 |
|
Ing. TOMÁŠ JANKŮ
|
Aktivní
|
Předseda správní rady |
09.12.2020 |
Adresa: |
25264, 25975005, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Emy Destinnové, 872 |
|
RICARDO MARSCHALL
|
Neaktivní
od 12.09.2023
|
člen správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
Düsseldorf, Paulsmühlenstra e 64, 40597, Paulsmühlenstra e 64, 40597 Düsseldorf, Německo |
|
RICARDO MARSCHALL
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
člen správní rady |
27.09.2021 |
Adresa: |
40597, Düsseldorf, Paulsmühlenstra e 64 |
|
RICARDO MARSCHALL
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
člen správní rady |
27.09.2021 |
Adresa: |
Düsseldorf, Paulsmühlenstra e 64, 40597, Paulsmühlenstra e 64, 40597 Düsseldorf, Německo |
|
Bc. SANDRA BEDNÁRIKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2021
|
Člen správní rady |
09.12.2020 |
Adresa: |
16500, 22275215, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K Chumberku, 688, 14 |
|
Bc. SANDRA BEDNÁRIKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2021
|
Člen správní rady |
09.12.2020 |
Adresa: |
16500, 22275215, Praha, Suchdol, K Chumberku, 688, 14, K Chumberku 688/14, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ JANKŮ
|
Neaktivní
od 12.09.2023
|
Předseda správní rady |
09.12.2020 |
Adresa: |
25264, 25975005, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Emy Destinnové, 872, Emy Destinnové 872, 25264 Velké Přílepy |
|
Mgr. MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
člen správní rady |
21.04.2020 |
Adresa: |
14200, 21849781, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
člen správní rady |
21.04.2020 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|