Ing. SVEN SUBOTIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
11101, 80615538, Praha, Dolní Měcholupy, U Golfu, 663 |
|
SERGEY LUKINOV
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22657240, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Rybalkova, 255, 37 |
|
SERGEY LUKINOV
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22657240, Praha, Vršovice, Rybalkova, 255, 37, Rybalkova 255/37, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. SVEN SUBOTIČ
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
11101, 80615538, Praha, Dolní Měcholupy, U Golfu, 663, U Golfu 663, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Ing. SVEN SUBOTIČ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
10100, 26095637, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1a |
|
SERGEY LUKINOV
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
12000, 21736111, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Trojanova, 1992, 3 |
|
SERGEY LUKINOV
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
12000, 21736111, Praha, Nové Město, Trojanova, 1992, 3, Trojanova 1992/3, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. SVEN SUBOTIČ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
10100, 26095637, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1a, Vršovická 1525/1a, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|