SIMON CARMELO PAPARONE
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.09.2023 |
Adresa: |
Capo d’Orlando, Contrada San Filadelfio 4, 98071, Contrada San Filadelfio 4, 98071 Capo d’Orlando, Itálie |
|
TOMÁŠ SLANÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.02.2023 |
Adresa: |
72100, 3393992, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Květinová, 1049, 43 |
|
VOJTĚCH SATOLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2021 |
Adresa: |
71200, 81568541, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Křížkovského, 988, 4 |
|
VÁCLAV VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
70030, 3242544, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Dvouletky, 524, 18 |
|
Společnosti na prodej s.r.o.
01742329 |
Neaktivní
od 27.09.2023
|
Jednatel |
19.06.2023 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
ALTAXO SE
01386034 |
Neaktivní
od 27.09.2023
|
Jednatel |
19.06.2023 |
Adresa: |
11000, 21703001, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 211, 6, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ALTAXO trvalé pobyty s.r.o.
09602224 |
Neaktivní
od 27.09.2023
|
Jednatel |
19.06.2023 |
Adresa: |
11000, 21703001, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 211, 6, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
TOMÁŠ SLANÝ
|
Neaktivní
od 19.06.2023
|
Jednatel |
18.02.2023 |
Adresa: |
72100, 3393992, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Květinová, 1049, 43, Květinová 1049/43, Svinov, 72100 Ostrava |
|
VOJTĚCH SATOLA
|
Neaktivní
od 19.06.2023
|
Jednatel |
21.04.2021 |
Adresa: |
71200, 81568541, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Křížkovského, 988, 4, Křížkovského 988/4, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
TOMÁŠ SLANÝ
|
Neaktivní
od 18.02.2023
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
70030, 3260577, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Ovocná, 87, 16 |
|
VOJTĚCH SATOLA
|
Neaktivní
od 21.04.2021
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
73934, 20543069, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Frýdecká, 453 |
|
VOJTĚCH SATOLA
|
Neaktivní
od 21.04.2021
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
73934, 20543069, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Frýdecká, 453, Frýdecká 453, 73934 Šenov |
|
TOMÁŠ SLANÝ
|
Neaktivní
od 18.02.2023
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
70030, 3260577, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Ovocná, 87, 16, Ovocná 87/16, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
VÁCLAV VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 19.06.2023
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
70030, 3242544, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Dvouletky, 524, 18, Dvouletky 524/18, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|