JAN KUFEL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
73532, 14245329, Karviná, Rychvald, Rychvald, Michálkovická, 1736, Michálkovická 1736, 73532 Rychvald |
|
MDDr. NICOLE KUFELOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
25262, 83011323, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Hrdinů, 1154, Hrdinů 1154, 25262 Horoměřice |
|
KAREL VIDECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
25073, 81098952, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Školní, 611 |
|
JAN KUFEĹ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.05.2020 |
Adresa: |
73532, 14245329, Karviná, Rychvald, Rychvald, Michálkovická, 1736 |
|
MDDr. NICOLE KUFEĹOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
Jednatel |
12.01.2024 |
Adresa: |
25262, 83011323, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Hrdinů, 1154, Hrdinů 1154, 25262 Horoměřice |
|
MDDr. NICOLE KUFEĹOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2024
|
Jednatel |
20.10.2023 |
Adresa: |
16000, 26629437, Praha, Sedlec, Kamýcká, 247, 4d, Kamýcká 247/4d, Sedlec, 16000 Praha 6 |
|
KAREL VIDECKÝ
|
Neaktivní
od 20.10.2023
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
25073, 81098952, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Školní, 611, Školní 611, 25073 Přezletice |
|
KAREL VIDECKÝ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
15.05.2020 |
Adresa: |
18200, 40434451, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Pekařova, 838, 2b |
|
KAREL VIDECKÝ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
15.05.2020 |
Adresa: |
18100, 40434451, Praha, Bohnice, Pekařova, 838, 2b, Pekařova 838/2b, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JAN KUFEĹ
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
jednatel |
15.05.2020 |
Adresa: |
73532, 14245329, Karviná, Rychvald, Rychvald, Michálkovická, 1736, Michálkovická 1736, 73532 Rychvald |
|