Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Omnicado s.r.o. |
ICO: | 09188045 |
Registrovaná adresa: | 14000, 21906734, Praha, Michle, Jaurisova, 515, 4, Jaurisova 515/4, Michle, 14000 Praha 4 |
Začleněno na: | 26.05.2020 |
Předmět podnikání: |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portályReklamní činnost, marketing, mediální zastoupeníPřekladatelská a tlumočnická činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
WEST Compass s.r.o. 11831511 | Aktivní | 28.04.2023 | |
|
|||
CASCADE Solution a.s. 07074042 | Aktivní | 28.04.2023 | |
|
|||
MATOUŠ HOUŽVÍČEK | Aktivní | 03.11.2022 | |
|
|||
MATOUŠ HOUŽVÍČEK | Aktivní | 03.11.2022 | |
|
|||
LUKÁŠ HUŇKA | Aktivní | 26.05.2020 | |
|
|||
MATOUŠ HOUŽVÍČEK | Aktivní | 26.05.2020 | |
|
|||
LUKÁŠ HUŇKA | Aktivní | 26.05.2020 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
OLDŘICH BAJER | Aktivní | jednatel | 28.04.2023 |
|
|||
MATOUŠ HOUŽVÍČEK | Aktivní | jednatel | 03.11.2022 |
|
|||
LUKÁŠ HUŇKA | Aktivní | jednatel | 26.05.2020 |
|
|||
LUKÁŠ HUŇKA | Aktivní | jednatel | 26.05.2020 |
|
|||
MATOUŠ HOUŽVÍČEK | Neaktivní od 28.04.2023 | jednatel | 03.11.2022 |
|
|||
MATOUŠ HOUŽVÍČEK | Neaktivní od 03.11.2022 | jednatel | 26.05.2020 |
|
|||
MATOUŠ HOUŽVÍČEK | Neaktivní od 03.11.2022 | jednatel | 26.05.2020 |
|
Registrační číslo Omnicado s.r.o. je 09188045.
Registrační adresa Omnicado s.r.o. je 14000, 21906734, Praha, Michle, Jaurisova, 515, 4, Jaurisova 515/4, Michle, 14000 Praha 4.
Omnicado s.r.o. byla založena 26.05.2020.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je WEST Compass s.r.o., CASCADE Solution a.s., MATOUŠ HOUŽVÍČEK, MATOUŠ HOUŽVÍČEK, LUKÁŠ HUŇKA, MATOUŠ HOUŽVÍČEK, LUKÁŠ HUŇKA.