ANGELIKA FIALKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
03.11.2022 |
Adresa: |
14200, 21807949, Praha, Braník, Vavřenova, 1106, 16 |
|
ANGELIKA FIALKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
03.11.2022 |
Adresa: |
14200, 21807949, Praha, Braník, Vavřenova, 1106, 16, Vavřenova 1106/16, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAV ŠILHAN
|
Aktivní
|
člen správní rady |
16.02.2021 |
Adresa: |
44001, 9237453, Louny, Louny, Louny, 17. listopadu, 2065 |
|
IVETA ŠILHANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
16.02.2021 |
Adresa: |
15500, 27892468, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Radouňova, 2681, 24 |
|
Ing. Miroslav Šilhan
|
Aktivní
|
člen správní rady |
16.02.2021 |
Adresa: |
44001, 9237453, Louny, Louny, Louny, 17. listopadu, 2065, 17. listopadu 2065, 44001 Louny |
|
IVETA ŠILHANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
16.02.2021 |
Adresa: |
15500, 27892468, Praha, Stodůlky, Radouňova, 2681, 24, Radouňova 2681/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ROMAN JAKOVLEV
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
člen správní rady |
22.12.2021 |
Adresa: |
Trenčín, Halalovka 2389/10 |
|
ROMAN JAKOVLEV
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
člen správní rady |
22.12.2021 |
Adresa: |
Trenčín, Halalovka 2389/10, Halalovka 2389/10, Trenčín, Slovensko |
|
Ing. MIROSLAV ŠILHAN
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
předseda správní rady |
30.06.2020 |
Adresa: |
44001, 9237453, Louny, Louny, Louny, 17. listopadu, 2065 |
|
DANIELA PILÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen správní rady |
30.06.2020 |
Adresa: |
15500, 22121056, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Fantova, 1761, 1 |
|
Ing. Miroslav Šilhan
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
předseda správní rady |
30.06.2020 |
Adresa: |
44001, 9237453, Louny, Louny, Louny, 17. listopadu, 2065, 17. listopadu 2065, 44001 Louny |
|
DANIELA PILÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen správní rady |
30.06.2020 |
Adresa: |
15500, 22121056, Praha, Stodůlky, Fantova, 1761, 1, Fantova 1761/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
předseda správní rady |
02.06.2020 |
Adresa: |
12000, 21741468, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Londýnská, 215, 37 |
|
BARBORA KALOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
člen správní rady |
02.06.2020 |
Adresa: |
13000, 21770271, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Květinková, 345, 2 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
předseda správní rady |
02.06.2020 |
Adresa: |
12000, 21741468, Praha, Vinohrady, Londýnská, 215, 37, Londýnská 215/37, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
BARBORA KALOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
člen správní rady |
02.06.2020 |
Adresa: |
13000, 21770271, Praha, Žižkov, Květinková, 345, 2, Květinková 345/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|